冷莹人物简介
冷莹基金经理:2007年1月至2016年8月,任职中国国际石油化工联合有限责任公司 原油部交易执行岗经理;
2016年8月至2021年8月,任职华安财产保险股份有限公司资产管理中心 风控合规高级室主任;
2021年8月至今任职 深圳华安财保投资管理有限公司 合规风控总监;
从业信息
时间 | 任职机构 | 职务 |
---|
2021-12-01至今 | 深圳华安财保投资管理有限公司 | 风控总监 |
2021-12-01至2021-12-31 | 深圳华安财保投资管理有限公司 | 风控总监 |
2021-08-01至2021-12-01 | 深圳华安财保投资管理有限公司 | 基金经理 |
2018-05-01-未知 | 洛肯国际投资管理(北京)有限公司 | 合规风控 |
2018-05-01至2021-07-01 | 洛肯国际投资管理(北京)有限公司 | 风控总监 |
2016-08-01至2018-05-01 | 华安财产保险股份有限公司 | 风控总监 |